- Persona
- 1928/2007
· Delegado Nacional de Educación Física y Deportes: 1975-07-15/1976-09-09
· Delegado Nacional de Educación Física y Deportes: 1975-07-15/1976-09-09
Iribarren Rodríguez, José María
Elola-Olaso Idiacaíz, José Antonio
· Delegado Nacional de Educación Física y Deportes: 1956-05-08/1966-12-23
· Delegado Nacional de Educación Física y Deportes: 1976-09-09/1977-04-25